序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈掌泉 | 95% | 475万人民币 |
2 | 丁健 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈掌泉
|
|
2 |
肖桂艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-12 | 投资人(股权)备案 |
股东: 肖桂艳, ***万; [退出]沈掌泉, ***万;
|
股东: 丁健, **万; [新增]沈掌泉, ***万;
|
2 | 2015-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********48715
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********867716
|
3 | 2015-12-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****兼零售:预包装食品;食品技术研****;服务:餐饮管理;含下属分支机构经营范围。;
|
一般经营项目: 批****兼零售:预包装食品兼散装食品、日用百货、化妆品;食品技术研****;服务:餐饮管理、网络技术、信息技术的技术开****、技术服务、技术咨询及成果转让;商务信息咨询,翻译;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围。;
|
4 | 2015-08-26 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 魏淼;一般经营项目: 食品技术研****;服务:餐饮管理;含下属分支机构经营范围。;许可经营项目: 批****兼零售:预包装食品(食品流通许可证有效期至****年*月**日)。;股东: 肖桂艳, ***万;魏淼, ***万;组织机构: 魏淼 职务: 执行董事兼总经理;肖桂艳 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 沈掌泉;一般经营项目: 批****兼零售:预包装食品;食品技术研****;服务:餐饮管理;含下属分支机构经营范围。;许可经营项目: ;股东: 肖桂艳, ***万;沈掌泉, ***万;组织机构: 沈掌泉 职务: 执行董事兼总经理;肖桂艳 职务: 监事;
|
5 | 2012-12-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 诸颖;股东: 熊宜箴, ***万;诸颖, ***万;组织机构: 魏淼 职务: 监事;诸颖 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 魏淼;股东: 肖桂艳, ***万;魏淼, ***万;组织机构: 魏淼 职务: 执行董事兼总经理;肖桂艳 职务: 监事;
|
6 | 2011-06-02 | 住所变更 |
住所: 杭州市滨江区江南大道***号恒鑫大厦主楼**楼****室
电话:
|
住所: 杭州市下城区华丰路***号华悦大厦*号楼***室 电话:
|
7 | 2010-03-16 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:餐饮管理。;
|
一般经营项目: 服务:餐饮管理;含下属分支机构经营范围。;
|