序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱乾宸 | 25.71% | 12.855万人民币 |
2 | 应一正 | 22.86% | 11.43万人民币 |
3 | 陈一宁 | 22.86% | 11.43万人民币 |
4 | 张珍丽 | 10% | 5万人民币 |
5 | 王恒 | 10% | 5万人民币 |
6 | 彭鑫 | 8.57% | 4.285万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭鑫
|
|
2 |
邱乾宸
|
|
3 |
陈一宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨培森; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陆宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈一宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 彭鑫; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 邱乾宸; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈一宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-11-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈一宁; 出资额: **.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陆幼江; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张珍丽; 出资额: *.**万; 百分比: *.*%;姓名: 杨培森; 出资额: *万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 邱乾宸; 出资额: **.***万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 应一正; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 陈一宁; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;姓名: 张珍丽; 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 王恒; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]姓名: 彭鑫; 出资额: *.***万; 百分比: *.**%; [新增]
|
3 | 2020-11-25 | 法定代表人变更 |
杨培森
|
彭鑫
|
4 | 2018-09-20 | 法定代表人变更 |
应硕
|
杨培森
|
5 | 2018-09-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应硕; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 陆幼江; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陈一宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 杨培森; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 陆宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈一宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
6 | 2018-09-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈一宁; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陆幼江; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 张珍丽; 出资额: *.*万; 百分比: *%
|
姓名: 陈一宁; 出资额: **.**万; 百分比: **.*%姓名: 陆幼江; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 张珍丽; 出资额: *.**万; 百分比: *.*%姓名: 杨培森; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]
|
7 | 2018-07-12 | 经营范围变更 |
服务:餐饮管理,自制饮品制售,文艺表演服务,经营性互联网文化服务;预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:餐饮管理,自制饮品制售,文艺表演服务,为营业性演出提供场所服务,经营性互联网文化服务;预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-07-09 | 经营范围变更 |
服务:餐饮管理,自制饮品制售;预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:餐饮管理,自制饮品制售,文艺表演服务,经营性互联网文化服务;预包装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-08-21 | 法定代表人变更 |
陆幼江
|
应硕
|