序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川锟荣合瑞企业管理有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王顺成
|
|
2 |
周兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名:许梦;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 周兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王顺成; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名:王顺成;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
2 | 2022-07-29 | 法定代表人变更 |
周晶
|
王顺成
|
3 | 2022-07-01 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜商务中心*幢**层****室
|
浙江省杭州市萧山区临浦镇柏山陈社区陈家墙门群创业社区D幢***室
|
4 | 2022-07-01 | 章程修正案备案 |
|
|
5 | 2021-12-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2021-12-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 四川锟荣合瑞企业管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 宁波深空文化传媒有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 四川锟荣合瑞企业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
7 | 2021-12-17 | 法定代表人变更 |
邵伟皓
|
周晶
|
8 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴利; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 邵伟皓; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 周兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 周晶; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
9 | 2020-12-29 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路***号协和辉丰****展中心*幢****室
|
浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜商务中心*幢**层****室
|
10 | 2020-12-29 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|