序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡天涵 | 90% | 2700.0万人民币 |
2 | 唐赟 | 10% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡天涵
|
|
2 |
唐赟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35376
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********31996U
|
2 | 2014-09-23 | 投资人(股权)备案 |
蔡天涵,出资额****万元,唐赟****万元
|
蔡天涵,出资额****万元,唐赟***万元
|
3 | 2014-06-05 | 章程修正案备案 |
第十一条中股东一的股权比例错写为90%
|
股东一股权比例改为60%
|
4 | 2014-03-26 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 唐赟;股东: 胡朋, ****万;唐赟, ****万;组织机构: 胡朋 职务: 监事;唐赟 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 蔡天涵;股东: 唐赟, ****万;蔡天涵, ****万;组织机构: 蔡天涵 职务: 执行董事兼总经理;唐赟 职务: 监事;
|
5 | 2011-05-27 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 唐杏琴;股东: 唐杏琴, ***万;蔡天涵, ****万;组织机构: 蔡天涵 职务: 监事;唐杏琴 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 唐赟;股东: 胡朋, ****万;唐赟, ****万;组织机构: 胡朋 职务: 监事;唐赟 职务: 执行董事兼总经理;
|