序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩英光 | 23.18182% | 255万人民币 |
2 | 钭益利 | 12.27273% | 135万人民币 |
3 | 深圳市杏林春满投资合伙企业(有限合伙) | 9.09091% | 100万人民币 |
4 | 陈健 | 2.72727% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪士明
|
|
2 |
陈健
|
|
3 |
汪晓辉
|
|
4 |
汪晓科
|
|
5 |
孙亚飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-03 | 经营范围变更 |
服务:非医疗性健康管理咨询,药品经营,会计咨询,商务信息咨询(除中介),企业管理咨询,企业形象策划,文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),诊所医疗服务(限分支机构经营);预包装食品销售,散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货批****;日用品零售;财务咨询;税务服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;中医养生保健服务(非医疗)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品批****;药品零售;医疗服务;诊所服务;食品经营(仅销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2019-05-17 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江承康投资管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%企业名称: 深圳市杏林春满投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 钭益利; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 陈健; 出资额: **万; 百分比: *.****%姓名: 韩英光; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
企业名称: 浙江承康投资管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.****%企业名称: 深圳市杏林春满投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 钭益利; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 陈健; 出资额: **万; 百分比: *.****%姓名: 韩英光; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
3 | 2019-05-17 | 出资方式备案 |
企业名称: 浙江承康投资管理有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币企业名称: 深圳市杏林春满投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 钭益利; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 陈健; 出资额: **万; 出资形式: 货币姓名: 韩英光; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
|
企业名称: 浙江承康投资管理有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币企业名称: 深圳市杏林春满投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 钭益利; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 陈健; 出资额: **万; 出资形式: 货币姓名: 韩英光; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
|
4 | 2019-05-17 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-05-17 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江承康投资管理有限公司; 出资日期:企业名称: 深圳市杏林春满投资合伙企业(有限合伙); 出资日期:姓名: 钭益利; 出资日期:姓名: 陈健; 出资日期:姓名: 韩英光; 出资日期:
|
企业名称: 浙江承康投资管理有限公司; 出资日期:企业名称: 深圳市杏林春满投资合伙企业(有限合伙); 出资日期:姓名: 钭益利; 出资日期:姓名: 陈健; 出资日期:姓名: 韩英光; 出资日期:
|
6 | 2019-05-08 | 法定代表人变更 |
汪晓辉
|
汪士明
|
7 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙亚飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 汪士明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 汪晓辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 汪晓辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 陈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 孙亚飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 汪士明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 汪晓科; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 汪晓辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 陈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2019-04-15 | 行业代码变更 |
7243:社会经济咨询
|
7244:健康咨询
|
9 | 2019-04-15 | 住所变更 |
浙江省衢州市柯城区府山街道迎和中路***号*楼
|
浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心*幢***室
|
10 | 2019-04-15 | 经营范围变更 |
健康管理咨询服务;药品经营;投资咨询、会计咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划;文化艺术交流活动策划;诊所医疗服务(限分支机构经营)。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:非医疗性健康管理咨询,药品经营,会计咨询,商务信息咨询(除中介),企业管理咨询,企业形象策划,文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),诊所医疗服务(限分支机构经营);预包装食品销售,散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|