序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨智 | 51% | 510.51万人民币 |
2 | 傅怀全 | 49% | 490.49万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨智
|
|
2 |
周伟强
|
|
3 |
陈露华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-05-05 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-12-20 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-07-29 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2020-03-27 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2020-03-27 | 住所变更 |
|
|
7 | 2018-08-03 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2018-08-03 | 住所变更 |
|
|
9 | 2016-12-26 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
|
10 | 2015-12-10 | 章程修正案备案 |
|
|