序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何建娟 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 黄志强 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄志强
|
|
2 |
何建娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-08 | 住所变更 |
上城区梅花碑*号*号楼***、***室
|
浙江省杭州市上城区梅花碑*号(浙江赞成宾馆有限公司)***室
|
2 | 2019-04-08 | 法定代表人变更 |
陈翠霞
|
黄志强
|
3 | 2019-04-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶蓉; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 陈翠霞; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 何建娟; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 黄志强; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2019-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陈翠霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 何建娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄志强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2016-10-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********58182
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********796494
|
6 | 2014-06-13 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 叶蓉;许可经营项目: 批****、零售:医疗器械(具体范围详见《医疗器械经营企业许可证》,有效期至****年*月**日)。;组织机构: 陈翠霞 职务: 监事;叶蓉 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 陈翠霞;许可经营项目: 批****、零售:医疗器械(具体范围详见《医疗器械经营企业许可证》);上述经营范围在批准的有效期内方可经营。;组织机构: 陈翠霞 职务: 执行董事兼总经理;叶蓉 职务: 监事;
|
7 | 2012-06-12 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 朱萍;股东: 陈翠霞, **万;朱萍, **万;组织机构: 陈翠霞 职务: 监事;朱萍 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 叶蓉;股东: 陈翠霞, **万;叶蓉, **万;组织机构: 陈翠霞 职务: 监事;叶蓉 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2011-01-06 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 批****、零售:医疗器械(具体范围详见《医疗器械经营企业许可证》,有效期至2015年3月31日)。;
|
许可经营项目: ;
|