序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 南京钢铁股份有限公司 | 90% | 2700万人民币 |
2 | 南京钢铁集团经销有限公司 | 10% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
费焜
|
|
2 |
刘长军
|
|
3 |
梅占伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-08-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 张龙;组织机构: 龚洪卫 职务: 监事;刘兵 职务: 董事兼总经理;彭大奇 职务: 监事;史玉珍 职务: 董事;张龙 职务: 董事长;郑小寅 职务: 董事;周爽 职务: 董事;
|
法定代表人(负责人): 费焜;组织机构: 费焜 职务: 执行董事;刘长军 职务: 监事;梅占伟 职务: 经理;
|
2 | 2010-08-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 史玉珍;组织机构: 龚红卫 职务: 监事;蒋勇 职务: 董事;刘兵 职务: 董事;刘兵 职务: 总经理;邱胜强 职务: 监事;史玉珍 职务: 董事长;张龙 职务: 董事;郑小寅 职务: 董事;
|
法定代表人(负责人): 张龙;组织机构: 龚洪卫 职务: 监事;刘兵 职务: 董事兼总经理;彭大奇 职务: 监事;史玉珍 职务: 董事;张龙 职务: 董事长;郑小寅 职务: 董事;周爽 职务: 董事;
|
3 | 2010-07-01 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2000-3-17 至 2010-3-17;
|
营业期限: 2010-7-1 至 2020-6-30;
|
4 | 2009-07-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 金属材料的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
注册号: ********159;
|
经营范围: 钢材的销售(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营)。; 注册号: ********;
|
5 | 2006-08-24 | 投资人(股权)变更 |
股东: 南京钢铁集团经销有限公司, 300万;南京钢铁联合有限公司, 2700万; [退出]组织机构: 龚红卫 职务: ;蒋勇 职务: ;林坡仁 职务: ; [退出]刘兵 职务: ;刘兵 职务: ;邱胜强 职务: ;史玉珍 职务: ;张龙 职务: ;
|
股东: 南京钢铁集团经销有限公司, 300万;南京钢铁股份有限公司, 2700万; [新增]组织机构: 龚红卫 职务: 监事;蒋勇 职务: 董事;刘兵 职务: 董事;刘兵 职务: 总经理;邱胜强 职务: 监事;史玉珍 职务: 董事长;张龙 职务: 董事;郑小寅 职务: 董事; [新增]
|
6 | 2004-09-30 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:60;主营:金属材料的销售。;
|
注册资本:3000;主营:金属材料的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
7 | 2004-05-11 | 投资人(股权)变更 |
股东:南京钢铁集团无锡销售有限公司上海南钢物资销售有限公司 [退出]
|
股东:南京钢铁联合有限公司南京钢铁集团经销公司 [新增]
|