序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李绍峥 | 100% | 550.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李绍峥
|
|
2 |
李其晓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2020-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐一聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李绍峥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 李其晓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李绍峥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2020-05-11 | 法定代表人变更 |
李绍峥
|
李绍峥
|
4 | 2020-05-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李其晓;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李其晓;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李其晓;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李绍峥;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-05-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李其晓; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [退出]姓名: 徐一聪; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [退出]
|
姓名: 李绍峥; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2019-03-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐一聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李其晓; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 徐一聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李绍峥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2019-03-29 | 法定代表人变更 |
李其晓
|
李绍峥
|
8 | 2016-12-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);印刷器材、纸制品、包装材料、工艺美术品、塑料制品的销售。;
组织机构: 李其晓 职务: 执行董事; 李其晓 职务: 经理; 徐一聪 职务: 监事;
|
一般经营项目: 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);印刷器材(除油墨)、纸制品、包装材料、工艺美术品、塑料制品、印刷设备的销售;拆卸技术的技术服务、技术开****、技术咨询、成果转让;
组织机构: 李其晓 职务: 执行董事兼总经理; 徐一聪 职务: 监事;
|
9 | 2016-10-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********34501E
|
10 | 2016-10-21 | 行业代码变更 |
行业: 其他批****业; 营业期限: 2006-8-24 至 2016-8-24;
|
行业: 其他未列明商务服务业; 营业期限: 2016-10-21 至 9999-9-9;
|