序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张小桦 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 林愈强 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张小桦
|
|
2 |
林愈强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-08 | 行业代码变更 |
行业: 其他家庭用品批****;
一般经营项目: 预包装食品销售;货物进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营);批****、零售:化妆品,婴幼儿用品,服装,珠宝,日用百货,体育器材;服务:设计、制作、代理国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
行业: 其他未列明零售业;
一般经营项目: 批****、零售:化妆品,服装,玩具,珠宝首饰,日用百货,体育器材,冷冻水产品,初级食用农产品(除食品、药品);预包装食品销售,特殊食品销售;服务:设计、制作、代理国内广告;货物进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
2 | 2016-03-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:697061208
|
统一社会信用代码:*****U
|
3 | 2016-03-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 货物进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营);批****、零售:化妆品,婴幼儿用品,服装,珠宝,日用百货,体育器材;服务:设计、制作、代理国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。;
许可经营项目: 批****、零售:预包装食品;酒类(许可项目在有效期内方可经营);
|
一般经营项目: 预包装食品销售;货物进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营);批****、零售:化妆品,婴幼儿用品,服装,珠宝,日用百货,体育器材;服务:设计、制作、代理国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。; 许可经营项目: ;
|
4 | 2014-12-17 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: ;
|
许可经营项目: 批****、零售:预包装食品;酒类(许可项目在有效期内方可经营);
|
5 | 2014-11-10 | 住所变更 |
住所: 西湖区体育场路***号四楼***、***室
实收资本: ***万
许可经营项目: 批****、零售:预包装食品,酒类(有效期至****年**月*日)。
电话:
|
住所: 杭州市西湖区锋尚苑*幢***室 实收资本: *万 许可经营项目: 电话:
|
6 | 2013-01-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 批****、零售:预包装食品,酒类(有效期至2012年12月30日)。;
|
许可经营项目: 批****、零售:预包装食品,酒类(有效期至2014年11月9日)。;
|
7 | 2012-05-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:货物进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营),化妆品,婴幼儿用品,服装,珠宝,日用百货,体育器材;服务:设计、制作、代理国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。;
许可经营项目: 批****、零售:预包装食品(有效期至2012年12月30日)。;
|
一般经营项目: 货物进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营);批****、零售:化妆品,婴幼儿用品,服装,珠宝,日用百货,体育器材;服务:设计、制作、代理国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。; 许可经营项目: 批****、零售:预包装食品,酒类(有效期至2012年12月30日)。;
|
8 | 2011-04-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 林愈强;一般经营项目: 批****、零售:货物进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营),化妆品,婴幼儿用品,服装,珠宝,日用百货,体育器材;其他无需报经审批的一切合法项目。;组织机构: 林愈强 职务: 执行董事兼总经理;张小桦 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 张小桦;一般经营项目: 批****、零售:货物进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营),化妆品,婴幼儿用品,服装,珠宝,日用百货,体育器材;服务:设计、制作、代理国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。;组织机构: 林愈强 职务: 监事;张小桦 职务: 执行董事兼总经理;
|
9 | 2009-11-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 张小桦;组织机构: 林愈强 职务: 监事;张小桦 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 林愈强;组织机构: 林愈强 职务: 执行董事兼总经理;张小桦 职务: 监事;
|