序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑岚 | 50% | 5000万人民币 |
2 | 何倩 | 50% | 5000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何倩
|
|
2 |
崔蕾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 住所变更 |
浙江省杭州市钱塘新区义蓬街道青六商务大厦*幢*-*室
|
浙江省杭州市拱墅区石灰坝*号**幢***-*室
|
2 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何倩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 李瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 何倩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 崔蕾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2020-09-02 | 管辖单位变更 |
钱塘新区分局
|
义蓬市场监管所
|
4 | 2020-09-02 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区丰庆路***号天悦时代大厦***室
|
浙江省杭州市钱塘新区义蓬街道青六商务大厦*幢*-*室
|
5 | 2020-09-02 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2020-01-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-01-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李想; 证件号码: PE*******; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 李瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何倩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 李瑶; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2020-01-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李想;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:其他有效身份证件;原联络人员证件号码:***********;原财务负责人姓名:李想;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:其他有效身份证件;原财务负责人身份证件号码:***********
|
现联络员姓名:李想;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:其他有效身份证件;现联络人员证件号码:***********;现财务负责人姓名:黄夏珍;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:其他有效身份证件;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2020-01-08 | 法定代表人变更 |
李想
|
何倩
|
10 | 2020-01-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 南京安赐投资管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 何倩; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 郑岚; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|