序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐阿囡 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐阿囡
|
|
2 |
朱云芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-13 | 法定代表人变更 |
杨文钊
|
徐阿囡
|
2 | 2018-12-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐阿囡; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 杨文钊; 出资额: *.*万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 徐阿囡; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
3 | 2018-12-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2033-11-13
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2018-12-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2018-12-13 | 住所变更 |
杭州市江干区九和路**号*幢*-*
|
浙江省杭州市江干区环站东路**号云峰大厦*号楼***室
|
6 | 2018-12-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨文钊;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨文钊;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐阿囡;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐阿囡;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2015-12-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********43303H
|
8 | 2015-12-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 李永浩;股东: 李永浩, *.*万;徐阿囡, **.*万;组织机构: 李阿囡 职务: 监事;李永浩 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 杨文钊;股东: 杨文钊, *.*万;徐阿囡, **.*万;组织机构: 徐阿囡 职务: 监事;杨文钊 职务: 执行董事兼总经理;
|
9 | 2014-01-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 李海伟;股东: 李于, *.*万;李海伟, **.*万;组织机构: 李海伟 职务: 执行董事兼总经理;李于 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 李永浩;股东: 李永浩, *.*万;徐阿囡, **.*万;组织机构: 李阿囡 职务: 监事;李永浩 职务: 执行董事兼总经理;
|