序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张盈 | 70% | 7万人民币 |
2 | 杨桂英 | 30% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张盈
|
|
2 |
杨桂英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张盈; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 李长安; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈艳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
|
姓名: 张盈; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 杨桂英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2017-06-05 | 章程备案 |
|
章程调整
|
3 | 2017-05-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈艳; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 张盈; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 杨桂英; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 张盈; 出资额: *万; 百分比: **%
|
4 | 2016-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:593080076
|
统一社会信用代码:*****J
|
5 | 2014-02-26 | 实收资本变更 |
实收资本: 3万;
|
实收资本: 10万;( + 233.33333% )
|
6 | 2013-01-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 李鹏程;股东: 李长安, 3万;李鹏程, 7万;组织机构: 陈艳 职务: 监事;李长安 职务: 董事长;李鹏程 职务: 董事兼总经理;张盈 职务: 董事;
|
法定代表人(负责人): 张盈;股东: 陈艳, 3万;张盈, 7万;组织机构: 陈艳 职务: 董事长;李长安 职务: 监事;李鹏程 职务: 董事;张盈 职务: 董事兼总经理;
|