序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶荃 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶荃
|
|
2 |
孙雅丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-19 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
2 | 2020-03-19 | 住所变更 |
萧山区城厢街道湘湖路**号e*信息文创园A***室
|
浙江省杭州市萧山区北干街道金城路****号银通大厦*幢东单元****室
|
3 | 2019-09-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴德智; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 叶荃; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2018-02-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶荃; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 叶荃; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 罗国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 叶荃; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 叶荃; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 孙雅丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2018-01-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴徳智;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吴徳智;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:叶荃;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶荃;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2018-01-23 | 法定代表人变更 |
吴徳智
|
叶荃
|
7 | 2018-01-23 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
8 | 2016-04-20 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区北干街道山阴路***号*楼
电话:
|
住所: 萧山区城厢街道湘湖路**号e*信息文创园A***室 电话:
|