序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁玉珠 | 75% | 375.0万人民币 |
2 | 王子健 | 25% | 125.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁玉珠
|
|
2 |
黄轶华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张铎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 黄轶华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 梁玉珠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄轶华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2019-09-05 | 法定代表人变更 |
张铎
|
梁玉珠
|
3 | 2019-09-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张铎; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 何立; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 饶剑; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 梁玉珠; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王子健; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2019-09-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金凡;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:金凡;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:梁玉珠;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:梁玉珠;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-01-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何立; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张铎; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 董玉斌; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 饶剑; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 张铎; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 何立; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 饶剑; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2018-06-06 | 法定代表人变更 |
金凡
|
张铎
|
7 | 2018-06-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 袁柳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 金凡; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 张铎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 黄轶华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
8 | 2018-06-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2018-06-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金凡; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 何立; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 张铎; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 董玉斌; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 饶剑; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2017-07-18 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|