序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何松青 | 90% | 4500.0万人民币 |
2 | 孙宛维 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙宛维
|
|
2 |
胡国兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何松青; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王少军; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 何松青; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 孙宛维; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2019-11-06 | 法定代表人变更 |
王少军
|
孙宛维
|
3 | 2019-11-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王少军;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王少军;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:孙宛维;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孙宛维;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王少军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 胡国兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 孙宛维; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 胡国兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2019-06-06 | 章程修正案备案 |
|
股东王少军认缴出资额,足额缴纳。
|
6 | 2019-06-06 | 出资日期备案 |
姓名: 何松青; 出资日期: 2047-12-31姓名: 王少军; 出资日期: 2047-12-31
|
姓名: 何松青; 出资日期: 2047-12-31姓名: 王少军; 出资日期: 2019-06-06
|
7 | 2017-11-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡国兴; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 何松青; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 王少军; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 何松青; 出资额: ****万; 百分比: **%
|