序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾剑雄 | 96% | 480.0万人民币 |
2 | 郁翠芳 | 4% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾剑雄
|
|
2 |
郁翠芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
2 | 2021-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 顾剑雄; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 郁翠芳; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 顾剑雄; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 郁翠芳; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2018-09-06 | 经营范围变更 |
批****零售:通用机电设备(除专控),仪器仪表,金属材料,五金交电,通讯器材,建筑材料,化工涂料((除化学危险品及易制毒化学品))。服务:通用机械设备(除专控)上门安装、维修,商务信息咨询(除证券、期货)。
|
批****、零售:通用机电设备(除专控),仪器仪表,金属材料,五金交电,通讯器材,建筑材料,化工涂料(除化学危险品及易制毒化学品)。服务:通用机械设备上门安装、维修,商务信息咨询(除商品中介);货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-10-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郁翠芳; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 顾晓玲; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 郁翠芳; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 顾剑雄; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2017-10-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郁翠芳; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 顾晓玲; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 郁翠芳; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 顾剑雄; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2017-10-10 | 法定代表人变更 |
郁翠芳
|
顾剑雄
|
7 | 2016-11-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********94435
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********78165G
|
8 | 2010-09-09 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 浦继祥;股东: 郁翠芳, **万;浦继祥, **万;组织机构: 浦继祥 职务: 执行董事兼总经理;郁翠芳 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 郁翠芳;股东: 郁翠芳, **万;顾晓玲, **万;组织机构: 顾晓玲 职务: 监事;郁翠芳 职务: 执行董事兼总经理;
|