序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江明润房地产集团有限公司 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 浙江昶吉新投资管理有限公司 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵科承
|
|
2 |
汪庆辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 汪庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 汪庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵科承; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
2 | 2021-03-29 | 法定代表人变更 |
刘俊
|
赵科承
|
3 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 童娇娇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 刘俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 汪庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-01-14 | 法定代表人变更 |
童娇娇
|
刘俊
|
5 | 2017-08-29 | 法定代表人变更 |
潘晓旭
|
童娇娇
|
6 | 2016-05-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********3516XN
|
7 | 2016-05-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 黄小楷;组织机构: 候杰 职务: 监事;黄小楷 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 潘晓旭;组织机构: 潘晓旭 职务: 执行董事兼总经理;汪庆辉 职务: 监事;
|