序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶立江 | 51% | 1020.0万人民币 |
2 | 王小芳 | 49% | 980.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶立江
|
|
2 |
易馨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-02 | 经营范围变更 |
供应链管理;化工原料、化学试剂、食品添加剂的技术开****、技术服务、成果转让;化工原料、化学试剂(以上两项除危险化学品及易制毒化学品)、食品添加剂、一般劳保用品、五金、建筑材料、装饰材料、金属材料、煤炭(无储存)、黄金制品、珠宝首饰(除文物)、金银饰品(除文物)、机电设备、办公用品、针纺织品及原料、丝绸、服装、电线电缆的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
供应链管理;化工原料、化学试剂、食品添加剂的技术开****、技术服务、成果转让;化工原料、化学试剂(以上两项除危险化学品及易制毒化学品)、食品添加剂、一般劳保用品、五金、建筑材料、装饰材料、金属材料、煤炭(无储存)、黄金制品、珠宝首饰(除文物)、金银饰品(除文物)、机电设备、办公用品、针纺织品及原料、丝绸、服装、电线电缆、木材、木制品、家用电器的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-07-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶立江; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 易馨; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 叶立江; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王小芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2017-04-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
化工原料、化学试剂、食品添加剂的技术开****、技术服务、成果转让;化工原料、化学试剂(以上两项除化学危险品及易制毒化学品)、食品添加剂、一般劳保用品、五金、建筑材料、装饰材料、金属材料、煤炭(无储存)、金银饰品(除文物)、机电设备、办公用品、针纺织品及原料、丝绸、服装、电线电缆的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
|
供应链管理;化工原料、化学试剂、食品添加剂的技术开****、技术服务、成果转让;化工原料、化学试剂(以上两项除危险化学品及易制毒化学品)、食品添加剂、一般劳保用品、五金、建筑材料、装饰材料、金属材料、煤炭(无储存)、黄金制品、珠宝首饰(除文物)、金银饰品(除文物)、机电设备、办公用品、针纺织品及原料、丝绸、服装、电线电缆的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-04-11 | 名称变更 |
杭州立凯实业有限公司
|
浙江立凯供应链管理有限公司
|
5 | 2016-07-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********8298XL
|
6 | 2016-07-22 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2014-5-15 至 2034-5-14;
|
营业期限: 2014-5-15 至 9999-9-9;
|
7 | 2015-04-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 化工原料、化学试剂、食品添加剂的技术开****、技术服务、成果转让;化工原料、化学试剂(除化学危险品及易制毒化学品)、食品添加剂、一般劳保用品、五金、建筑材料、装饰材料、金属材料、煤炭、金银饰品、机电设备、办公用品的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。;
股东: 王皑, 980万; 叶立江, 1020万;
组织机构: 王皑 职务: 监事; 叶立江 职务: 执行董事兼总经理;
|
一般经营项目: 化工原料、化学试剂、食品添加剂的技术开****、技术服务、成果转让;化工原料、化学试剂(以上两项除化学危险品及易制毒化学品)、食品添加剂、一般劳保用品、五金、建筑材料、装饰材料、金属材料、煤炭(无储存)、金银饰品(除文物)、机电设备、办公用品、针纺织品及原料、丝绸、服装、电线电缆的销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。; 股东: 易馨, 980万; 叶立江, 1020万; 组织机构: 叶立江 职务: 执行董事兼总经理; 易馨 职务: 监事;
|