序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈鲁明 | 40% | 20万人民币 |
2 | 李芽 | 30% | 15万人民币 |
3 | 徐慧娟 | 20% | 10万人民币 |
4 | 易功兵 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈鲁明
|
|
2 |
徐慧娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-16 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区一方大厦*号楼***室
|
住所: 萧山区金城路金莱街***号
|
2 | 2015-11-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****3
|
3 | 2015-11-13 | 名称变更 |
企业名称: 杭州海闻投资管理有限公司;
法定代表人(负责人): 童美清;
一般经营项目: 投资管理,投资咨询,经济信息咨询(除商品中介),商务信息咨询,企业管理咨询,房地产信息咨询,其他无需报经审批的一切合法项目;
营业期限: 2008-9-19 至 2028-9-18;
股东: 陈鲁明, 25万; 徐慧娟, 25万;
组织机构: 陈鲁明 职务: 经理; 童美清 职务: 执行董事; 徐慧娟 职务: 监事;
|
企业名称: 杭州海闻资产管理有限公司; 法定代表人(负责人): 陈鲁明; 一般经营项目: 受托企业资产管理,企业资产重组、兼并、资产并购及项目融资咨询;经济信息咨询(除商品中介),商务信息咨询,企业管理咨询,房地产信息咨询,其他无需报经审批的一切合法项目**; 营业期限: 2008-9-19 至 9999-9-9; 股东: 易功兵, 5万; 徐慧娟, 10万; 李芽, 15万; 陈鲁明, 20万; 组织机构: 陈鲁明 职务: 执行董事兼总经理; 徐慧娟 职务: 监事;
|
4 | 2013-11-15 | 名称变更 |
企业名称: 杭州湘祺市政工程有限公司;
法定代表人(负责人): 陈鲁明;
一般经营项目: 承接:市政工程、园林绿化工程、公路桥梁工程、水利建设工程、建筑工程、土石方工程(除开采)、室内外装潢工程、钢结构工程、防水工程;工程咨询、建筑劳务分包;经销:建材,其他无须报经审批的合法项目**;
组织机构: 陈鲁明 职务: 执行董事; 陈鲁明 职务: 经理; 徐慧娟 职务: 监事;
|
企业名称: 杭州海闻投资管理有限公司; 法定代表人(负责人): 童美清; 一般经营项目: 投资管理,投资咨询,经济信息咨询(除商品中介),商务信息咨询,企业管理咨询,房地产信息咨询,其他无需报经审批的一切合法项目; 组织机构: 陈鲁明 职务: 经理; 童美清 职务: 执行董事; 徐慧娟 职务: 监事;
|
5 | 2012-03-16 | 名称变更 |
企业名称: 杭州誉冠环保材料有限公司;
法定代表人(负责人): 管云棋;
一般经营项目: 清洗剂研****;经销:环保材料,建筑材料,五金机电,润滑材料,汽车养护用品,文体用品,玩具;其他无须报经审批的合法项目**;
股东: 管云棋, 25万; 刘文琴, 25万;
组织机构: 管云棋 职务: 执行董事; 管云棋 职务: 经理; 刘文琴 职务: 监事;
|
企业名称: 杭州湘祺市政工程有限公司; 法定代表人(负责人): 陈鲁明; 一般经营项目: 承接:市政工程、园林绿化工程、公路桥梁工程、水利建设工程、建筑工程、土石方工程(除开采)、室内外装潢工程、钢结构工程、防水工程;工程咨询、建筑劳务分包;经销:建材,其他无须报经审批的合法项目**; 股东: 陈鲁明, 25万; 徐慧娟, 25万; 组织机构: 陈鲁明 职务: 执行董事; 陈鲁明 职务: 经理; 徐慧娟 职务: 监事;
|
6 | 2009-03-02 | 名称变更 |
企业名称: 杭州达永贸易有限公司;
经营范围: 经销:服装及服装辅料,纺织品及纺织面料,文化用品,体育用品,日用百货,五金家电,玩具,化妆品,其他无须报经审批的合法项目**;
|
企业名称: 杭州誉冠环保材料有限公司; 经营范围: 清洗剂研****;经销:环保材料,建筑材料,五金机电,润滑材料,汽车养护用品,文体用品,玩具;其他无须报经审批的合法项目**;
|
7 | 2009-02-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区经济技术开****区市心北路***号宁安大厦*幢****室
法定代表人(负责人): CHEON YOUNGDAL
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资)
营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**
股东: 权英兰, **万
组织机构: CHEON YOUNGDAL 职务: 经理 CHEON YOUNGDAL 职务: 执行董事 孟国权 职务: 监事
电话:
|
住所: 萧山区一方大厦*号楼***室 法定代表人(负责人): 管云棋 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) 营业期限: ****-*-** 至 ****-*-** 股东: 管云棋, **万 刘文琴, **万 组织机构: 管云棋 职务: 执行董事 管云棋 职务: 经理 刘文琴 职务: 监事 电话:
|
8 | 2008-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 孟国权;股东: 权英兰, **万;孟国权, **万;组织机构: 孟国权 职务: 执行董事兼总经理;权英兰 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): CHEON YOUNGDAL;股东: 权英兰, **万;组织机构: CHEON YOUNGDAL 职务: 经理;CHEON YOUNGDAL 职务: 执行董事;孟国权 职务: 监事;
|
9 | 2008-10-15 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区党山镇长联村
电话:
|
住所: 萧山区经济技术开****区市心北路***号宁安大厦*幢****室 电话:
|