序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋林军 | 80% | 40万 |
2 | 顾小燕 | 20% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋林军
|
|
2 |
顾小燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-04-04 | 清算组成员备案 |
无
|
清算组成员:顾小燕蒋林军 清算组组长:蒋林军 地址:萧山区河庄街道新和村 联系方式:*****
|
2 | 2011-11-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 朱明亚;股东: 蒋林军, 10万;朱明亚, 40万;组织机构: 蒋林军 职务: 监事;朱明亚 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 蒋林军;股东: 顾小燕, 10万;蒋林军, 40万;组织机构: 顾小燕 职务: 监事;蒋林军 职务: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2010-04-01 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区河庄镇新和村
电话:
|
住所: 萧山区河庄街道新和村 电话:
|
4 | 2009-03-23 | 投资人(股权)变更 |
股东: 戴立锋, 10万; [退出]朱明亚, 40万;组织机构: 戴立锋 职务: 监事; [退出]朱明亚 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 蒋林军, 10万; [新增]朱明亚, 40万;组织机构: 蒋林军 职务: 监事; [新增]朱明亚 职务: 执行董事兼总经理;
|