序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱建新 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 童彩芬 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱建新
|
|
2 |
童彩芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 朱建新、童彩芬;清算组负责人: 朱建新;地址: 萧山区瓜沥镇国庆村;联系方式: ***********
|
2 | 2016-05-10 | 住所变更 |
|
住所: 萧山区瓜沥镇国庆村 电话:
|
3 | 2016-05-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********884366
|
4 | 2010-04-15 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 朱建新;股东: 童彩芬, **万;朱建新, **万;组织机构: 童彩芬 职务: 监事;朱建新 职务: 执行董事;朱建新 职务: 经理;
|
5 | 2007-07-25 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 杨建英;注册号: ********;股东: 徐爱娟, **万;杨建英, **万;组织机构: 徐爱娟 职务: 监事;杨建英 职务: 执行董事;杨建英 职务: 经理;
|