序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高志锋 | 28% | 84.0万人民币 |
2 | 朱明 | 27.7775% | 83.3325万人民币 |
3 | 余冠君 | 25.7775% | 77.3325万人民币 |
4 | 姚洁 | 18.445% | 55.335万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高志锋
|
|
2 |
朱明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何婕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 姚钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 金陈杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 朱明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 高志锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 高志锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
2 | 2021-09-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚钦; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 朱明; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 高志锋; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 朱明; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%;姓名: 余冠君; 出资额: **.****万; 百分比: **.****%; [新增]姓名: 姚洁; 出资额: **.***万; 百分比: **.***%; [新增]
|
3 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
何婕
|
高志锋
|
4 | 2019-05-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚钦; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 何婕; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 姚钦; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 朱明; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2019-01-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-01-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 丁立军; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 姚钦; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 何婕; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2019-01-21 | 经营范围变更 |
供应链管理;国际货物陆路运输代理;快递业务咨询、物流信息咨询、人力搬运服务、货运信息咨询;货运:普通货运**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机软硬件的设计、开****、销售;信息技术开****与计算机系统集成服务;电子商务技术的技术开****、技术服务;货物及技术的进出口业务;供应链管理;国际货物陆路运输代理;快递业务咨询、物流信息咨询、人力搬运服务、货运信息咨询;货运:普通货运**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-10-30 | 法定代表人变更 |
丁立军
|
何婕
|
9 | 2018-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁立军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 姚钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金陈杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 何婕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 姚钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金陈杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|