序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴继锋 | 88% | 880.0万人民币 |
2 | 九筑家居设计(杭州)有限公司 | 12% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴和明
|
|
2 |
汤宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴继锋; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 苏州博士佳建设咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 吴继锋; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 九筑家居设计(杭州)有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-09-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 任一新; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 苏州博士佳建设咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 吴继锋; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 苏州博士佳建设咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2020-06-09 | 法定代表人变更 |
吴继锋
|
吴和明
|
4 | 2020-06-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘嵩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴继锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吴和明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 汤宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2020-01-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-01-17 | 法定代表人变更 |
吴继锋
|
吴继锋
|
7 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘嵩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴继锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 刘嵩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴继锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2020-01-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴继锋; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 任一新; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 苏州博士佳建设咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
9 | 2019-10-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴继锋; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 吴继锋; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
10 | 2019-10-15 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|