序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱群 | 79.36% | 238.08万人民币 |
2 | 汪群 | 5.64% | 16.92万人民币 |
3 | 江佩珍 | 5% | 15.0万人民币 |
4 | 劳剑伟 | 5% | 15.0万人民币 |
5 | 王力 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱群
|
|
2 |
柴蕾蕾
|
|
3 |
劳剑伟
|
|
4 |
邬芳杰
|
|
5 |
王力
|
|
6 |
汪群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-31 | 名称变更 |
杭州梵客旅行社有限公司
|
杭州梵客国际旅行社有限公司
|
2 | 2019-05-31 | 住所变更 |
杭州市西湖区三墩镇萍水西街**号优盘时代中心*号楼***室
|
浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心*.*.*号楼***室
|
3 | 2019-05-31 | 管辖单位变更 |
三墩所
|
蒋村所
|
4 | 2019-05-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱群; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 汪群; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 劳剑伟; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 柴蕾蕾; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]姓名: 王力; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 邬芳杰; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]
|
姓名: 朱群; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%姓名: 汪群; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%姓名: 劳剑伟; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 江佩珍; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]姓名: 王力; 出资额: **万; 百分比: *%
|
5 | 2016-08-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:国内旅游业务,入境旅游业务,承办会展。;
|
一般经营项目: 服务:国内旅游业务,入境旅游业务,承办会展,出境旅游业务。;
|
6 | 2016-01-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: ; 许可经营项目: 服务:国内旅游业务,入境旅游业务。; 执照有效期限: 至 ;
|
一般经营项目: 服务:国内旅游业务,入境旅游业务,承办会展。; 许可经营项目: ; 执照有效期限: 2014-4-4 至 9999-9-9;
|
7 | 2016-01-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:096533687
|
统一社会信用代码:*****H
|
8 | 2015-01-12 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 金晓;股东: 汪静, **万;徐俊, **万;汪群, **万;金晓, **万;虞怡, ***万;组织机构: 金晓 职务: 董事长;汪静 职务: 董事;汪群 职务: 监事;徐俊 职务: 董事;虞怡 职务: 董事;张雯 职务: 董事;朱群 职务: 经理;
|
法定代表人(负责人): 朱群;股东: 柴蕾蕾, **万;劳剑伟, **万;王力, **万;邬芳杰, **万;汪群, **万;朱群, ***万;组织机构: 柴蕾蕾 职务: 董事;劳剑伟 职务: 董事;汪群 职务: 监事;王力 职务: 董事;朱群 职务: 董事长;邬芳杰 职务: 董事;
|
9 | 2014-08-12 | 投资人(股权)备案 |
股东: 张雯, **万; [退出]汪静, **万;徐俊, **万;汪群, **万;金晓, **万;虞怡, ***万;
|
股东: 汪静, **万;徐俊, **万;汪群, **万;金晓, **万;虞怡, ***万;
|