序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周根林 | 100% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周根林
|
|
2 |
陈烜华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-10-10 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 冯晓良;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 陈烜华, **万;冯晓良, **万;组织机构: 陈烜华 职务: 监事;冯晓良 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 周根林;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 周根林, ***万;组织机构: 陈烜华 职务: 监事;周根林 职务: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2012-08-06 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区凤起商务大厦****室
电话:
|
住所: 杭州市下城区怡乐银座*幢*单元***室 电话:
|
3 | 2012-06-18 | 投资人(股权)备案 |
股东: 陈烜华, **万;方博, **万; [退出]冯晓良, **万;组织机构: 方博 职务: 监事; [退出]冯晓良 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 陈烜华, **万;冯晓良, **万;组织机构: 陈烜华 职务: 监事;冯晓良 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2011-10-21 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 张晓坚;股东: 方博, **万;冯晓良, **万;张晓坚, **万;组织机构: 方博 职务: 监事;张晓坚 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 冯晓良;股东: 陈烜华, **万;方博, **万;冯晓良, **万;组织机构: 方博 职务: 监事;冯晓良 职务: 执行董事兼总经理;
|