序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何建军 | 32.5% | 65万人民币 |
2 | 叶天俊 | 17% | 34万人民币 |
3 | 景素文 | 12.5% | 25万人民币 |
4 | 杨铃建 | 10% | 20万人民币 |
5 | 莫晓燕 | 10% | 20万人民币 |
6 | 陈朝晖 | 10% | 20万人民币 |
7 | 夏方圆 | 8% | 16万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何建军
|
|
2 |
吴观澜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何建军; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶天俊; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 吴观澜; 出资额: **万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 景素文; 出资额: **万; 百分比: **.*%;姓名: 郑贵群; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈朝晖; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 何建军; 出资额: **万; 百分比: **.*%;姓名: 叶天俊; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 景素文; 出资额: **万; 百分比: **.*%;姓名: 杨铃建; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 莫晓燕; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈朝晖; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 夏方圆; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
2 | 2017-06-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55633组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********35629N
|
3 | 2017-06-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:劳毅;原联络员固定电话:********-***;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:何建军;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:刘吴铭;现联络员固定电话:********-***;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:何建军;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2015-09-08 | 住所变更 |
住所: 杭州市庆春路**号*楼 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:杭州市上城区
|
住所: 杭州市下城区绍兴路***号野风现代中心北楼****室 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:杭州市下城区
|
5 | 2013-12-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 培训服务(不含办班培训)。
|
6 | 2011-12-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈朝晖; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 景素文; 出资额: **; 百分比: **.*%姓名: 吴观澜; 出资额: **; 百分比: **.*%姓名: 叶天俊; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 何建军; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 陈朝晖; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 郑贵群; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 景素文; 出资额: **; 百分比: **.*%姓名: 吴观澜; 出资额: **; 百分比: **.*%姓名: 叶天俊; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 何建军; 出资额: **; 百分比: **%
|
7 | 2011-01-31 | 注册号升级 |
注册号: ********375
|
注册号: ********55633
|
8 | 2011-01-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡蕾; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 景素文; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 吴观澜; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 叶天俊; 出资额: **; 百分比: **.*%姓名: 何建军; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
姓名: 陈朝晖; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 景素文; 出资额: **; 百分比: **.*%姓名: 吴观澜; 出资额: **; 百分比: **.*%姓名: 叶天俊; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 何建军; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2011-01-31 | 注册资本(金)变更 |
69
|
200( + 189.85507% )
|
10 | 2011-01-31 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 审计;验资;资产评估;基建工程预决算;会计咨询;会计服务。
|
一般经营项目:
|