序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯玉璐 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯玉璐
|
|
2 |
应静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-21 | 法定代表人变更 |
陈建设
|
侯玉璐
|
2 | 2018-06-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱建美; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 陈建设; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 侯玉璐; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
3 | 2018-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚勤荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陈建设; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 侯玉璐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 应静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2018-06-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2017-11-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:568773006
|
统一社会信用代码:*****U
|
6 | 2017-11-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:姚勤荣;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:姚勤荣;原财务负责人固定电话:****--********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:姚勤荣;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:姚勤荣;现财务负责人固定电话:****--********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2015-01-07 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 朱建美;组织机构: 姚勤荣 职务: 监事;朱建美 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 陈建设;组织机构: 陈建设 职务: 执行董事兼总经理;姚勤荣 职务: 监事;
|
8 | 2014-12-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 陈建设;一般经营项目: 服务:实业投资,投资管理,经济信息咨询(除商品中介);其他无需报经审批的一切合法项目。;组织机构: 陈建设 职务: 执行董事兼总经理;朱建美 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 朱建美;一般经营项目: 实业投资;服务:投资管理(除证券、期货),经济信息咨询(除中介);其他无需报经审批的一切合法项目。;组织机构: 姚勤荣 职务: 监事;朱建美 职务: 执行董事兼总经理;
|
9 | 2011-12-12 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 1000万人民币元;实收资本: 1000万人民币元;股东: 朱建美, 100万;陈建设, 900万;
|
注册资本: 500万人民币元;实收资本: 500万人民币元;股东: 朱建美, 50万;陈建设, 450万;
|
10 | 2011-05-17 | 投资人(股权)备案 |
股东: 陈慧, ***万; [退出]陈建设, ***万;组织机构: 陈慧 职务: 监事; [退出]陈建设 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 朱建美, ***万; [新增]陈建设, ***万;组织机构: 陈建设 职务: 执行董事兼总经理;朱建美 职务: 监事; [新增]
|