序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁显文 | 65% | 195万人民币 |
2 | 刘庆 | 10% | 30万人民币 |
3 | 黄建平 | 10% | 30万人民币 |
4 | 欧阳柳萌 | 10% | 30万人民币 |
5 | 刘佩 | 5% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘佩
|
|
2 |
颜昌辉
|
|
3 |
袁显文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-06-21 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 500万;许可经营项目: 服务:中餐制售(含凉菜,含水果拼盘,不含裱花蛋糕,不含生食海产品,有效期至2014年10月19日);酒吧(有效期至2015年10月19日)。;股东: 刘佩, 25万;黄建平, 50万;刘庆, 50万;欧阳柳萌, 50万;袁显文, 325万;
|
注册资本: 300万;许可经营项目: 服务:中餐制售(含凉菜,含水果拼盘,不含裱花蛋糕,不含生食海产品);酒吧(以上项目在有效期内方可经营)。;股东: 刘佩, 15万;黄建平, 30万;刘庆, 30万;欧阳柳萌, 30万;袁显文, 195万;
|
2 | 2013-01-31 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 洪立波;股东: 颜昌辉, **万;张葛霖, **万;洪立波, ***万;组织机构: 洪立波 职务: 执行董事兼总经理;张葛霖 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 刘佩;股东: 刘佩, **万;黄建平, **万;刘庆, **万;欧阳柳萌, **万;袁显文, ***万;组织机构: 刘佩 职务: 执行董事;颜昌辉 职务: 总经理;袁显文 职务: 监事;
|
3 | 2011-11-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:餐饮管理。;
许可经营项目: ;
|
一般经营项目: 服务:餐饮管理,酒吧管理。; 许可经营项目: 服务:中餐制售(含凉菜,含水果拼盘,不含裱花蛋糕,不含生食海产品,有效期至2014年10月19日);酒吧(有效期至2015年10月19日)。;
|