序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘春洋 | 90% | 90万人民币 |
2 | 唐玲 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘春洋
|
|
2 |
唐玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********68644
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********61097C
|
2 | 2016-11-10 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 唐玲 认缴出资额:10 持股比例:10% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 唐玲 认缴出资额:10 持股比例:10% 实缴出资额:0 出资时间:2011-03-30 出资方式:货币 余额交付期限:
|
3 | 2015-01-07 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 俞涛;实收资本: ***万;股东: 俞开前, **万;俞涛, **万;组织机构: 俞开前 职务: 监事;俞涛 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 刘春洋;实收资本: *万;股东: 唐玲, **万;刘春洋, **万;组织机构: 刘春洋 职务: 执行董事兼总经理;唐玲 职务: 监事;
|
4 | 2014-01-23 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 蔡吉人;股东: 蔡吉人, **万;陈赣, **万;林刚毅, **万;钟钢, **万;组织机构: 蔡吉人 职务: 执行董事兼总经理;林刚毅 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 俞涛;股东: 俞开前, **万;俞涛, **万;组织机构: 俞开前 职务: 监事;俞涛 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2013-01-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 钟钢;组织机构: 蔡吉人 职务: 监事;林刚毅 职务: 总经理;钟钢 职务: 执行董事;
|
法定代表人(负责人): 蔡吉人;组织机构: 蔡吉人 职务: 执行董事兼总经理;林刚毅 职务: 监事;
|
6 | 2012-11-02 | 投资人(股权)备案 |
股东: 蔡吉人, **万;林刚毅, **万;毛志锴, **万; [退出]钟钢, **万;
|
股东: 蔡吉人, **万;陈赣, **万; [新增]林刚毅, **万;钟钢, **万;
|