序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈建 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈建
|
|
2 |
黄毓洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-13 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-10-13 | 住所变更 |
|
|
3 | 2020-10-13 | 邮政编码变更 |
|
|
4 | 2020-09-27 | 住所变更 |
|
|
5 | 2020-09-25 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2019-09-24 | 清算组成员备案 |
|
|
7 | 2016-12-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|