序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 季石华 | 90% | 2250万人民币 |
2 | 郑素雯 | 10% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
季石华
|
|
2 |
季媛媛
|
|
3 |
季星帆
|
|
4 |
吴义达
|
|
5 |
郑素雯
|
|
6 |
陈丹华
|
|
7 |
徐清
|
|
8 |
王仕凯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴义达; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季媛媛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季星帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季石华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 徐清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曾礼; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王仕凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑素雯; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:郑素雯;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴义达; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季媛媛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 季星帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 季石华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王仕凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑素雯; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈丹华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:郑素雯;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2019-04-02 | 住所变更 |
浙江省杭州市桐庐县凤川工业区凤川大道***号
|
浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开****区凤川大道***号
|
3 | 2019-04-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:方晓潇;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:吴薇双;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:郑素雯;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2018-12-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
5 | 2018-12-20 | 名称变更 |
浙江拓卡斯机械科技有限公司
|
浙江拓卡斯科技股份有限公司
|
6 | 2018-12-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 季石华; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 郑素雯; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 季石华; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 郑素雯; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
7 | 2018-12-20 | 住所变更 |
浙江省桐庐县凤川工业区凤川大道***号
|
浙江省杭州市桐庐县凤川工业区凤川大道***号
|
8 | 2018-12-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘飞云; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 季石华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 郑素雯; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈丽丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 吴义达; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 季媛媛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 季星帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 季石华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 徐清; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 曾礼; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王仕凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郑素雯; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2018-06-15 | 注册资本(金)变更 |
****.****
|
****
|
10 | 2018-06-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2028-02-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|