序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜彬
|
|
2 |
应晓天
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 行业代码变更 |
7299:其他未列明商务服务业
|
6519:其他软件开****
|
2 | 2022-07-08 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2022-07-08 | 经营范围变更 |
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告****布;广告设计、代理;计算机软硬件及辅助设备批****;日用品批****;日用品销售;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;图文设计制作;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开****;电子产品销售;日用百货销售;软件开****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网游戏服务;广播电视节目制作经营;电视剧制作;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告****布;广告设计、代理;计算机软硬件及辅助设备批****;日用品批****;日用品销售;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;图文设计制作;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开****;电子产品销售;日用百货销售;软件开****;软件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具制造;玩具销售;文具制造;办公用品销售;户外用品销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批****;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;电视剧制作;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
4 | 2022-03-09 | 经营范围变更 |
制作、复制、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;设计、制作、代理、****布:国内广告(除网络广告****布);技术开****、技术服务:游戏软件;服务:第二类增值电信业务中的服务业务(仅限互联网信息服务)、利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币****行)、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会务服务、图文设计、文化创意策划;批****、零售:游戏软件、日用百货(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告****布;广告设计、代理;计算机软硬件及辅助设备批****;日用品批****;日用品销售;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;图文设计制作;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开****;电子产品销售;日用百货销售;软件开****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网游戏服务;广播电视节目制作经营;电视剧制作;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
5 | 2021-02-10 | 法定代表人变更 |
陈云锋
|
杜彬
|
6 | 2021-02-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2021-02-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈云锋; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 郑洋; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 杭州游一卡网络技术有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
8 | 2021-02-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑洋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈云锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 应晓天; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杜彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
9 | 2019-01-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 骆晓峰; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 张强; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈云锋; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 郑洋; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2019-01-21 | 法定代表人变更 |
骆晓峰
|
陈云锋
|