序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江祥生宜悦企业管理有限公司 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 上海宝易增投资咨询有限公司 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张峰
|
|
2 |
许骏杰
|
|
3 |
何康
|
|
4 |
张涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 法定代表人变更 |
张峰
|
方军仁
|
2 | 2022-08-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 许骏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:叶国伟;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 何康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 应洪波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 方军仁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 许骏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:叶国伟;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-01-14 | 法定代表人变更 |
祝铁军
|
张峰
|
4 | 2022-01-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 祝铁军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 许骏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 何康; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许骏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2021-09-10 | 法定代表人变更 |
叶国伟
|
祝铁军
|
6 | 2021-09-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶国伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 许骏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 张峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 祝铁军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 许骏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2021-06-09 | 联系电话变更 |
0571-87858207
|
*****
|
8 | 2021-06-09 | 章程备案 |
|
|
9 | 2021-06-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2021-06-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江祥生宜悦企业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江祥生宜悦企业管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 上海宝易增投资咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|