序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田飞 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 刘准 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘准
|
|
2 |
田飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘正锐; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张永业; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 田飞; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 刘准; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2020-08-25 | 联系电话变更 |
******** ***********
|
***********
|
3 | 2020-08-25 | 法定代表人变更 |
潘正锐
|
刘准
|
4 | 2020-08-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陆琴;原联络员固定电话:******** ***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈蓉;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:***********@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:刘准;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘准;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张永业; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘正锐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 刘准; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 田飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2016-04-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:727195486
|
统一社会信用代码:*****W
|
7 | 2008-04-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 服务:验配眼镜(除软性角膜接触镜及护理用液);批****、零售:眼镜,日用百货***;
|
经营范围: 服务:验配眼镜;零售:软性角膜接触镜及护理用液(有效期至2013年4月17日);批****、零售:眼镜,日用百货***;
|
8 | 2008-03-19 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 批****、零售:眼镜,日用百货***;
|
经营范围: 服务:验配眼镜(除软性角膜接触镜及护理用液);批****、零售:眼镜,日用百货***;
|
9 | 2005-02-24 |
********771
|
********813
|
|
10 | 2005-02-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市西湖区文三路188号 邮政编码: 310012 电话: ******** ******** 经营场所:
|
住所: 杭州市下城区体育场路229号1228室 邮政编码: 310012 电话: ******** ******** 经营场所:
|