序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苗闰之 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 沈岚 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈岚
|
|
2 |
苗闰之
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-20 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 苗闰之、沈岚;清算组负责人: 沈岚;地址: 杭州市江干区九堡镇格畈北苑*排**号****室;联系方式: ***********
|
2 | 2016-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********98519A
|
3 | 2014-01-21 | 住所变更 |
|
住所: 杭州市江干区九堡镇格畈北苑*排**号****室 许可经营项目: 电话:
|
4 | 2011-09-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人(负责人): 沈岚;组织机构: 苗闰之 职务: 监事;沈岚 职务: 执行董事兼总经理;
|