序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵浩 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 李芳利 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵浩
|
|
2 |
李芳利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 法定代表人变更 |
邱建龙
|
赵浩
|
2 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李芳利; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邱建龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名:邱建龙;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 李芳利; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵浩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名:邱建龙;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-04-22 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-04-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邱建龙; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李芳利; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 赵浩; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 赵浩; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李芳利; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-10-26 | 法定代表人变更 |
邱建龙
|
邱威龙
|
6 | 2020-10-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李芳利; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邱建龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 李芳利; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邱威龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
7 | 2020-06-02 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-06-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邱建龙; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李芳利; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 邱建龙; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李芳利; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 赵浩; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
9 | 2018-11-16 | 经营范围变更 |
服务:餐饮管理、会务服务、品牌管理、品牌策划;销售:预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:餐饮管理、餐饮服务(凭许可证经营)、会务服务、品牌管理、品牌策划;销售:预包装食品兼散装食品(含冷藏冷冻食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|