序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金学兰 | 85% | 3400万人民币 |
2 | 吴文忠 | 15% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金学兰
|
|
2 |
彭传林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-10 | 经营范围变更 |
实业投资,物业管理,酒店管理,投资管理、咨询,健康咨询服务(不含诊疗服务),市场营销策划,销售:工艺品,金银制品、珠宝、艺术品(不含文物)、国家政策允许上市的食用农产品、预包装食品、卫浴洁具、消毒用品(限消字号消毒产品)、化妆品(除分装)、日用百货、办公用品、体育用品、医疗器械(限一类、二类)、塑料制品、清洁用品、家居用品,茶制品和代用茶分装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:食品经营(销售预包装食品);第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);市场营销策划;食用农产品批****;食用农产品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;母婴用品销售;化妆品批****;化妆品零售;日用百货销售;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-04-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭蓓蓓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 胡昊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 彭传林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金学兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2020-04-10 | 法定代表人变更 |
胡昊
|
金学兰
|
4 | 2020-04-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡昊; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴文忠; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 金学兰; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 吴文忠; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2018-10-23 | 法定代表人变更 |
季伟平
|
胡昊
|
6 | 2018-10-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 季伟平; 出资额: ****万; 百分比: **.*% [退出]姓名: 季伟星; 出资额: ***万; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 胡昊; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 吴文忠; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2018-09-29 | 住所变更 |
萧山区闻堰街道长安村
|
浙江省杭州市上城区中河中路***号*楼
|
8 | 2017-03-14 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资,物业管理,酒店管理,投资管理、咨询,健康咨询服务(不含诊疗服务),市场营销策划,工艺品,初级食用农产品的销售,金银制品、珠宝、艺术品(不含文物)的销售;预包装食品的批****兼零售,茶制品和代用茶分装**;
|
一般经营项目: 实业投资,物业管理,酒店管理,投资管理、咨询,健康咨询服务(不含诊疗服务),市场营销策划,销售:工艺品,金银制品、珠宝、艺术品(不含文物)、国家政策允许上市的食用农产品、预包装食品、卫浴洁具、消毒用品(限消字号消毒产品)、化妆品(除分装)、日用百货、办公用品、体育用品、医疗器械(限一类、二类)、塑料制品、清洁用品、家居用品,茶制品和代用茶分装**;
|
9 | 2015-11-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********729911
|
10 | 2015-11-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资,物业管理,酒店管理,投资管理、咨询,健康咨询服务(不含诊疗服务),市场营销策划,工艺品,初级食用农产品的销售,金银制品、珠宝、艺术品(不含文物)的销售**;
许可经营项目: 预包装食品的批****兼零售,茶制品和代用茶分装(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在许可证有效期内方可经营)**;
组织机构: 季伟平 职务: 董事长; 季晓明 职务: 董事; 孙春英 职务: 监事; 钟朝晖 职务: 董事;
|
一般经营项目: 实业投资,物业管理,酒店管理,投资管理、咨询,健康咨询服务(不含诊疗服务),市场营销策划,工艺品,初级食用农产品的销售,金银制品、珠宝、艺术品(不含文物)的销售;预包装食品的批****兼零售,茶制品和代用茶分装**; 许可经营项目: ; 组织机构: 季伟平 职务: 董事长; 季伟星 职务: 董事; 孙春英 职务: 监事; 钟朝晖 职务: 董事;
|