序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐梦霄 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐梦霄
|
|
2 |
乐添芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邵慧华; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 徐梦霄; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2020-03-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邵慧华; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 邵慧华; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
3 | 2020-03-12 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
4 | 2020-01-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 乐添芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王子斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 乐添芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐梦霄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2020-01-07 | 法定代表人变更 |
王子斌
|
徐梦霄
|
6 | 2019-02-26 | 住所变更 |
浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村荷花路**号***
|
浙江省杭州市建德市大洋镇大洋村英烈路*号东大楼西***-**
|
7 | 2018-01-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 乐添芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邵慧华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 乐添芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王子斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2018-01-16 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
9 | 2018-01-16 | 法定代表人变更 |
邵慧华
|
王子斌
|