序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李志 | 50% | 150万人民币 |
2 | 李英山 | 50% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李英山
|
|
2 |
李志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-02 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李英山、李志;清算组负责人: 李英山;地址: 浙江省杭州市建德市大同镇永****路**号;联系方式: ***********
|
2 | 2018-04-16 | 出资日期备案 |
|
姓名: 李志; 出资日期: 2030-12-31姓名: 李英山; 出资日期: 2030-12-31
|
3 | 2018-04-16 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 李志; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李英山; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
4 | 2018-04-16 | 出资比例备案 |
|
姓名: 李志; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李英山; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2018-04-16 | 法定代表人变更 |
|
李英山
|
6 | 2018-04-16 | 联系电话变更 |
|
***********
|
7 | 2018-04-16 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:李志;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李英山;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2018-04-16 | 出资方式备案 |
|
姓名: 李志; 出资额: 150万; 出资形式: 货币姓名: 李英山; 出资额: 150万; 出资形式: 货币
|
9 | 2018-04-02 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴永花; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 游益兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2018-04-02 | 法定代表人变更 |
|
游益兵
|