序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨安奎 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨安奎
|
|
2 |
曾卓凡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:叶卫龙;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:叶卫龙;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨安奎;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨安奎;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章如峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 韩刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 曾卓凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杨安奎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2020-05-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶卫龙; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 章如峰; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 杨安奎; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2020-05-14 | 法定代表人变更 |
章如峰
|
杨安奎
|
5 | 2020-05-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-04-27 | 住所变更 |
浙江省杭州市建德市大同镇永平路**号*楼***-*
|
浙江省杭州市建德市洋溪街道友谊村农产品园区*幢***-**号(自主申报)
|
7 | 2018-10-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶卫龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 章如峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 章如峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 韩刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
8 | 2018-10-26 | 法定代表人变更 |
叶卫龙
|
章如峰
|
9 | 2018-10-18 | 章程备案 |
|
见2018.10.18新章程
|
10 | 2018-10-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:关振兴;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:关振兴;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:叶卫龙;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶卫龙;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|