序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何礼魁 | 90% | 45万人民币 |
2 | 高金辉 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何礼魁
|
|
2 |
高金辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-25 | 住所变更 |
杭州市江干区大世界五金城**幢***室
|
浙江省杭州市江干区大世界五金城**幢*单元***室-*
|
2 | 2016-06-02 | 住所变更 |
住所: 杭州市江干区大世界五金城**幢***室
法定代表人(负责人): 郭泽奥
一般经营项目:
许可经营项目: 汽车货运:普通货运(道路运输经营许可证有效期至****年**月**日)。
股东: 沈学雨, *万 郭泽奥, **万
组织机构: 郭泽奥 职务: 执行董事兼总经理 沈学雨 职务: 监事
电话:
|
住所: 杭州市江干区大世界五金城**幢***室 法定代表人(负责人): 何礼魁 一般经营项目: 汽车货运:普通货运(凭有效许可证经营)。 许可经营项目: 股东: 高金辉, *万 何礼魁, **万 组织机构: 高金辉 职务: 监事 何礼魁 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|
3 | 2016-06-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********36649
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********97152G
|
4 | 2013-03-21 | 住所变更 |
住所: 拱墅区月亮路**号
电话:
|
住所: 杭州市江干区大世界五金城**幢***室 电话:
|
5 | 2012-03-07 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 戴莲英;股东: 王建根, *万;戴莲英, **万;组织机构: 戴莲英 职务: 执行董事;戴莲英 职务: 总经理;王建根 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 郭泽奥;股东: 沈学雨, *万;郭泽奥, **万;组织机构: 郭泽奥 职务: 执行董事兼总经理;沈学雨 职务: 监事;
|
6 | 2010-08-13 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 汽车货运(普通货运)(道路运输经营许可证有效期至2010年06月30日)。;
|
许可经营项目: 汽车货运:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2014年07月01日)。;
|
7 | 2010-01-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 汽车货运(普通货运)(有效期至2009年2月8日)。;
注册号: ********189;
|
一般经营项目: ; 注册号: ********36649;
|