序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-22 | 营业场所变更 |
杭州市下城区中山北路***号
|
浙江省杭州市下城区朝晖路*号*层
|
2 | 2017-02-03 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 张勇; [退出]
|
法定代表人(负责人): 周萍; [新增]
|
3 | 2017-02-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 张勇;
|
法定代表人(负责人): 周萍;
|
4 | 2016-11-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********57013
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********34857U
|
5 | 2013-11-22 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 翁军; [退出]
|
法定代表人(负责人): 张勇; [新增]
|
6 | 2013-11-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 翁军;
|
法定代表人(负责人): 张勇;
|
7 | 2010-11-29 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 章贤春; [退出]
|
法定代表人(负责人): 翁军; [新增]
|
8 | 2010-11-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 章贤春;
|
法定代表人(负责人): 翁军;
|
9 | 2009-07-06 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 王循跃; [退出]
|
法定代表人(负责人): 章贤春; [新增]
|
10 | 2009-07-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 王循跃;
|
法定代表人(负责人): 章贤春;
|