序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江八方物流有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程徐
|
|
2 |
张智寅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州八方物流营销管理有限公司苏州鹊桥分公司
|
李基成 | 2010-05-10 |
2 |
杭州八方物流营销管理有限公司城北服务部
|
周仡 | 2008-10-22 |
3 |
杭州八方物流营销管理有限公司城西服务部
|
许绪红 | 2008-09-09 |
4 |
杭州八方物流营销管理有限公司九堡服务部
|
许绪红 | 2008-09-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 法定代表人变更 |
唐利峰
|
程徐
|
2 | 2022-07-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐利峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 舒亚玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:何瑾;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 张智寅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 程徐; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名:何瑾;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-07-25 | 联络员备案 |
原联络员姓名:舒亚玲;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:
|
现联络员姓名:舒亚玲;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************
|
4 | 2020-09-03 | 法定代表人变更 |
唐利峰
|
唐利峰
|
5 | 2020-09-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周仡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 唐利峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 唐利峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 曹伟华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 管志林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 唐利峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 舒亚玲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2018-09-13 | 名称变更 |
杭州八方供应链管理有限公司
|
杭州泰仓供应链管理有限公司
|
8 | 2016-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:759523149
|
统一社会信用代码:*****1
|
9 | 2014-09-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:物流管理及策划咨询,仓储管理,装卸,计算机软件的开****;销售:电子元器件,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),机电设备(除机电设备),家用电器;含下属分支机构经营范围。;
许可经营项目: 货运:普通货运:站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货)(在许可证的有效期内经营)。;
|
一般经营项目: 服务:物流管理及策划咨询,仓储管理,装卸,计算机软件开****;销售:电子元器件,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),机电设备(除国家专控),家用电器;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围。; 许可经营项目: 货运:普通货运:站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货)(在许可证有效期内经营)。;
|
10 | 2014-03-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2004-3-29 至 2014-3-28;
|
营业期限: 2004-3-29 至 9999-9-9;
|