序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐樟军 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 程伟祥 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐樟军
|
|
2 |
程伟祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2021-08-26 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2020-06-01 | 住所变更 |
|
|
6 | 2020-02-28 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2020-02-28 | 出资日期备案 |
|
|
8 | 2020-02-28 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2020-02-28 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2020-02-28 | 出资方式备案 |
|
|