序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 负责人变更 |
董水清 [退出]
|
周冬生 [新增]
|
2 | 2020-03-24 | 负责人变更 |
徐海坤 [退出]
|
董水清 [新增]
|
3 | 2019-07-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:董尧琴;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:解丽英;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:董尧琴;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李娟;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-07-19 | 负责人变更 |
冯黎 [退出]
|
徐海坤 [新增]
|
5 | 2017-03-22 | 营业场所变更 |
住所: 萧山区经济技术开****区桥南区高新十路***号
许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外,详见《快递业务经营许可证》,以上经营范围在许可证有效期内方可)
|
住所: 萧山区宁围街道桥南开****区鸿达路以南*号路以东
许可经营项目: 国内快递、国际快递(邮政企业专营业务除外,详见《快递业务经营许可证》,以上经营范围在许可证有效期内方可)
|
6 | 2016-03-11 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 孙海金; [退出]
|
法定代表人(负责人): 冯黎; [新增]
|
7 | 2016-03-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 孙海金;
|
法定代表人(负责人): 冯黎;
|
8 | 2016-01-15 | 营业场所变更 |
住所: 杭州市萧山区经济技术开****区桥南区块高新九路**号
一般经营项目: 国际、国内货运代理,仓储服务(不含危险品)**
电话:
|
住所: 萧山区经济技术开****区桥南区高新十路***号 一般经营项目: 电话:
|
9 | 2015-12-04 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 林凤娟;一般经营项目: 国际、国内货运代理,仓储服务(不含危险品)。;许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外,详见《快递业务经营许可证》,有效期至****年*月**日);;
|
法定代表人(负责人): 孙海金;一般经营项目: 国际、国内货运代理,仓储服务(不含危险品)**;许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外,详见《快递业务经营许可证》,以上经营范围在许可证有效期内方可);;
|
10 | 2015-12-04 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 林凤娟; [退出]一般经营项目: 国际、国内货运代理,仓储服务(不含危险品)。;许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外,详见《快递业务经营许可证》,有效期至****年*月**日);;
|
法定代表人(负责人): 孙海金; [新增]一般经营项目: 国际、国内货运代理,仓储服务(不含危险品)**;许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外,详见《快递业务经营许可证》,以上经营范围在许可证有效期内方可);;
|