序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2005-03-28 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营截至日期:2005-04-08;
|
经营截至日期:2025-03-14;
|
2 | 2003-06-10 | 投资人(股权)变更 |
法定代表人:吉昌文;身份证编号:SH*****;
|
法定代表人:文廷瑞;身份证编号:*;
|