序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 饶如金 | 51% | 5.1万人民币 |
2 | 饶彬 | 49% | 4.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘玉珍
|
|
2 |
饶彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:饶如金;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:黄飞洋;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:潘玉珍;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:潘玉珍;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-03-27 | 法定代表人变更 |
饶如金
|
潘玉珍
|
3 | 2018-03-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 饶如金; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 饶彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 潘玉珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 饶彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2017-07-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********37960组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********17662C
|
5 | 2014-11-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2004-3-19 至 2014-3-18;
|
营业期限: 2004-3-19 至 2034-3-18;
|
6 | 2013-07-01 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 黄飞洋;许可经营项目: 货运站(场)经营(货运代理)(道路运输经营许可证有效期至****年*月**日)。;股东: 缪英, *.*万;黄飞洋, *.*万;组织机构: 黄飞洋 职务: 执行董事;黄飞洋 职务: 总经理;缪英 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 饶如金;许可经营项目: 站场:货运站(场)经营(货运代理)。;股东: 饶彬, *.*万;饶如金, *.*万;组织机构: 饶彬 职务: 监事;饶如金 职务: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2011-01-09 | 住所变更 |
住所: 桐庐县桐君街道上洋洲村
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资)
股东: 黄飞洋, **万
电话:
|
住所: 桐庐县城南街道上洋洲村 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) 股东: 缪英, *.*万 黄飞洋, *.*万 电话:
|
8 | 2010-07-27 | 行业代码变更 |
行业: 道路运输辅助活动;
一般经营项目: 运输服务(货运代办)(有效期至2010年3月26日)。;
注册号: ********504;
|
行业: 运输代理服务; 一般经营项目: ; 注册号: ********37960;
|
9 | 2006-09-05 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 方升华;企业类型: 私营有限责任公司;股东: 方升华, *万;姚红英, *万;组织机构: 方升华 职务: ;方升华 职务: ;姚红英 职务: ;
|
法定代表人(负责人): 黄飞洋;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 黄飞洋, **万;组织机构: 黄飞洋 职务: 执行董事;黄飞洋 职务: 总经理;缪英 职务: 监事;
|