序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-09 | 负责人变更 |
邵阳 [退出]
|
陶勇 [新增]
|
2 | 2017-09-20 | 负责人变更 |
严文中 [退出]
|
邵阳 [新增]
|
3 | 2017-09-20 | 法定代表人变更 |
严文中
|
邵阳
|
4 | 2015-12-07 | 负责人变更 |
陈科 [退出]
|
严文中 [新增]
|
5 | 2015-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:785658872
|
统一社会信用代码:*****X
|
6 | 2015-12-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈科
|
严文中
|
7 | 2015-12-07 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司(台港澳合资、上市)分支机构
|
8 | 2014-03-14 | 负责人变更 |
陈新立 [退出]
|
陈科 [新增]
|
9 | 2014-03-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈新立
|
陈科
|
10 | 2011-11-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
侯艳春
|
陈新立
|