序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 建信信托有限责任公司 | 100% | 200000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘湄煌
|
|
2 |
盖方杰
|
|
3 |
白睿
|
|
4 |
林月琴
|
|
5 |
林清碧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘湄煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林清碧; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 白睿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 盖方杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:李淑;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘湄煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林清碧; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 白睿; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 盖方杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:李淑;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-06-13 | 章程备案 |
|
2022.6.8新章程
|
3 | 2022-06-13 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2022-06-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 建信信托有限责任公司; 出资额: ******万; 百分比: **%;企业名称: 香港舜洲投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 建信信托有限责任公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%;
|
5 | 2022-04-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州尧洲企业管理有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 香港舜洲投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 建信信托有限责任公司; 出资额: ******万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 香港舜洲投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
6 | 2022-04-22 | 其他事项备案 |
|
其他事项备案:章程;
|
7 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘湄煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林彬煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林清碧; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王婷婷; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名:李淑;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘湄煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林清碧; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 白睿; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 盖方杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名:李淑;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
8 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘湄煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李臻; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林清碧; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王婷婷; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘湄煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林彬煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 林月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林清碧; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王婷婷; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
9 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李臻; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林一敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 林月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林清碧; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王婷婷; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘湄煌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 李臻; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林月琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林清碧; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王婷婷; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2021-07-08 | 法定代表人变更 |
林一敏
|
刘湄煌
|